Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması osmanlı padişahları soy ağacı, osmanlı padişahları sıralaması, osmanlı padişahları sırayla, osmanlı padişahları sırası ile.
Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahları 1299’dan 1922’ye kadar kıtalararası geniş bir imparatorluğa hükmetmiştir.
Aşağıda sırasıyla listelenen Osmanlı Padişanları Ad : Tahta Geçiş Tarihi : Tahttan İniş Tarihi olarak bölümlendirilmiştir.
PADİŞAH ADI : TAHTA GEÇİŞ TARİHİ : TAHTTAN İNİŞ TARİHİ
I. Osman : 1299 : 1324
I. Orhan : 1324 : 1361
I. Murat : 1360 : 1389
I. Bayezid : 1389 : 1402
I. Mehmet : 1413 : 1421
II. Murat : 1421 : 1444
II. Mehmed : 1444 : 1446
II. Murad : 1446 : 3 Şubat 1451
II. Mehmed : 3 Şubat 1451 : 3 Mayıs 1481
II. Bayezid : 19 Mayıs 1481 : 25 Nisan 1512
I. Selim : 25 Nisan 1512 : 21 Eylül 1520
I. Süleyman : 30 Eylül 1520 : 7 Eylül 1566
II. Selim : 29 Eylül 1566 : 21 Aralık 1574
III. Murad : 22 Aralık 1574 : 16 Ocak 1595
III. Mehmed : 27 Ocak 1595 : 20 ya da 21 Aralık 1603
I. Ahmed : 21 Aralık 1603 : 22 Kasım 1617
I. Mustafa : 22 Kasım 1617 : 26 Şubat 1618
II. Osman : 26 Şubat 1618 : 19 Mayıs 1622
I. Mustafa : 20 Mayıs 1622 : 10 Eylül 1623
IV. Murad : 10 Eylül 1623 : 8 ya da 9 Şubat 1640
I. İbrahim : 9 Şubat 1640 : 8 Ağustos 1648
IV. Mehmed : 8 Ağustos 1648 : 8 Kasım 1687
II. Süleyman : 8 Kasım 1687 : 22 Haziran 1691
II. Ahmet : 22 Haziran 1691 : 6 Şubat 1695
II. Mustafa : 6 Şubat 1695 : 22 Ağustos 1703
III. Ahmed : 22 Ağustos 1703 : 1 ya da 2 Ekim 1730
I. Mahmud : 2 Ekim 1730 : 13 Aralık 1754
III. Osman : 13 Aralık 1754 : 29 ya da 30 Ekim 1757
III. Mustafa : 30 Ekim 1757 : 21 Ocak 1774
I. Abdülhamid : 21 Ocak 1774 : 6 ya da 7 Nisan 1789
III. Selim : 7 Nisan 1789 : 29 Mayıs 1807
IV. Mustafa : 29 Mayıs 1807 : 28 Temmuz 1808
II. Mahmud : 28 Temmuz 1808 : 1 Temmuz 1839
Abdülmecid : 1 Temmuz 1839 : 25 Haziran 1861
I. Abdülaziz : 25 Haziran 1861 : 30 Mayıs 1876
V. Murad : 30 Mayıs 1876 : 31 Ağustos 1876
II. Abdülhamid : 31 Ağustos 1876 : 27 Nisan 1909
V. Mehmed : 27 Nisan 1909 : 3 Temmuz 1918
VI. Mehmet : 4 Temmuz 1918 : 1 Kasım 1922
Abdülmecid : 18 Kasım 1922 : 3 Mart 1924